Entreprise : ALQUIER GUITARS - SIREN 833 074 776
Identité
Dénomination
ALQUIER GUITARS
SIREN (siège)
833 074 776
Date d'immatriculation au RNE
02/11/2017
Date de fin de la personne morale
01/11/2116
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
AV BENOIT FOURNEYRON 66600 RIVESALTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AZAM JEAN-FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Monteux
Dénomination
LLAURY AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Michel-de-Llotes
Dénomination
ACTIUM Audit Conseil SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Perpignan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/2018
Siret
83307477600026
Code APE
3220Z - Fabrication d'instruments de musique
Activité principale
Fabrication d'instruments de musique
Adresse
AV BENOIT FOURNEYRON
66600 , RIVESALTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/10/2017
Siret
83307477600018
Code APE
3220Z - Fabrication d'instruments de musique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
le développement, la production, et la commercialisation d instruments de musique, et plus particulièrement de guitares et de basses électriques, ainsi que la vente de tous accessoires s y rapportant
Adresse
1688 B CHE DES MARJORAINES
84170 , MONTEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/020162
Date d'ajout
29/11/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 29/11/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/013758
Date d'ajout
03/10/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 03/10/2018 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : Maître ARNAUD Vanessa 1 rue Léon Dieude 66000 Perpignan. Date de cessation des paiements : 27/09/2018
Numéro d'observation
8163
Date d'ajout
10/05/2018
Description
Radiation du RCS le 10/05/2018 avec effet au 01/02/2018 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan par suite du transfert du siege social 1688b Chemin Des Marjoraines 84170 MONTEUX au Rue Benoit Fourneyon 66600 RIVESALTES à compter du 01/02/2018 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan le 07/05/2018 sous le numéro A2018/002709)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).