Entreprise : OVSMB - SIREN 833 052 780
Identité
Dénomination
OVSMB
SIREN (siège)
833 052 780
Date d'immatriculation au RNE
03/11/2017
Début d’activité
20/10/2017
Date de fin de la personne morale
02/11/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Marchand de biens, lotisseur, acquisition, la vente de tous immeubles, la location, l'activité de conseil
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DES FRERES LUMIERE 77100 MEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Atallah GUILLAUME , EMILE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
Fontaines Sur Saone
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/10/2017
Siret
83305278000024
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Marchand de biens, lotisseur, acquisition, la vente de tous immeubles, la location, l'activité de conseil
Autres Activités
Marchand de biens, lotisseur, acquisition, la vente de tous immeubles, la location, l'activité de conseil
Adresse
6 RUE DES FRERES LUMIERE
77100 , MEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/10/2017
Siret
83305278000016
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
8 IMP SAINT HILDEVERT
77100 , MEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
01/10/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de Meaux, a prononcé, en date du 30/09/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 30/03/2023 liquidateur SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître DUVAL 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).