Entreprise : UNIVERSAL TOUR GROUP - SIREN 831 933 437
Identité
Dénomination
UNIVERSAL TOUR GROUP
Sigle
UTG
SIREN (siège)
831 933 437
Date d'immatriculation au RNE
11/09/2017
Début d’activité
06/09/2017
Date de fin de la personne morale
10/09/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Agence de voyage, conseil, et toute activité annexe
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Capital social
18600 EUR
Adresse du siège
122 RUE AMELOT 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Lo-Tutala LAURENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Montreuil
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/09/2017
Siret
83193343700038
Nom commercial
UNIVERSAL TOUR GROUP
Enseigne
UNIVERSAL TOUR GROUP
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Agence de voyage, conseil, et toute activité annexe
Adresse
122 RUE AMELOT
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/04/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/09/2017
Siret
83193343700012
Enseigne
UNIVERSAL TOUR GUIDE
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Activité principale
Activités des agences de voyage
Adresse
175 BD VOLTAIRE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/04/2018
Siret
83193343700020
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Activité principale
Activités des agences de voyage
Adresse
43 RUE DE LA ROQUETTE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2017B2078414
Date d'ajout
05/11/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 05/11/2020, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202001815, date de cessation des paiements le 05/05/2019, et a désigné : juge commissaire M. Philippe Bonneaud liquidateur SCP CANET en la personne de Me Patrick Canet 53 bis quai des Grands Augustins 75006 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).