Entreprise : FLD HOLDING - SIREN 831 267 919
Identité
Dénomination
FLD HOLDING
SIREN (siège)
831 267 919
Date d'immatriculation au RNE
06/07/2018
Début d’activité
30/11/2023
Date de fin de la personne morale
05/07/2116
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Prise de tous intérêts et participation par tous moyens apports souscriptions achat d'actions d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés affaires ou entreprises, l'emprunt de tous les fonds nécessaires a ces objets et a la mise en place de toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires, la prestation de services, le conseil et l'assistance auprès de toutes entreprises et notamment les prestations d'ordre administratif, financier commercial de gestion, de direction générale ou autre, L'acquistion, l'exploitation et la cession de tous droits de propriété industrielle ou intellectuelle, procèdes, licences ou autres, la centralisation des opérations de trésorerie des sociétés filiales et sous-filiales quelque soit le pourcentage de participation.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
306500 EUR
Adresse du siège
2 AV D'IENA 75016 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE "LES JARDINS DE CHAILLOT"
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Guimbreteau AUDREY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1984
Commune de résidence
Soustons
Nom, Prénom(s)
Bertiere LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
Soustons
Dénomination
SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES RIVIERE GRIZEL ET AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Libourne CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/11/2023
Siret
83126791900031
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
2 AV D'IENA
75016 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE "LES JARDINS DE CHAILLOT"
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2018
Siret
83126791900023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
14 CHE DES BARTHES
64100 , BAYONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1825
Date d'ajout
02/02/2024
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 30/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2024B045201
Date d'ajout
01/02/2024
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
4135
Date d'ajout
11/07/2018
Description
Radiation du RCS le 11/07/2018 avec effet au 01/04/2018 SUR NOTIFICATION DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE : Transfert du siège social hors ressort au 14 chemin des Barthes 64100 Bayonne (2018B799 RCS BAYONNE)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).