Entreprise : AZAD CONSULTING - SIREN 831 060 728
Identité
Dénomination
AZAD CONSULTING
SIREN (siège)
831 060 728
Date d'immatriculation au RNE
24/07/2017
Date de fin de la personne morale
23/07/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
77 QUAI MARECHAL JOFFRE 92400 COURBEVOIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PINEN NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
TEYMOURIAZAD YADOLLAH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Kiev
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/12/2019
Siret
83106072800035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseils en affaire et gestion de consulting.
Adresse
77 QUAI 77 Quai Maréchal Joffre
92400 , Courbevoie - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2017
Siret
83106072800019
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
2 RUE FERMAT
75014 , PARIS 14 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2017
Siret
83106072800027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
27 PL VICTOR SCHOELCHER
91300 , MASSY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
125466
Date d'ajout
07/12/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/11/2022 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30436
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Nanterre par suite de transfert du siège social à compter du 16/12/2019 du 27 Place Victor Schoelcher 91300 Massy au 77 Quai maréchal Joffre 92400 Courbevoie Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 16/12/2019 Ancienne valeur : 27 Place Victor Schoelcher 91300 Massy Nouvelle valeur : 77 Quai maréchal Joffre 92400 Courbevoie Société réduite à un associé unique à compter du 16/12/2019 Société à responsabilité limitée (SARL) Société à responsabilité limitée (SARL) (société à associé unique )
Numéro d'observation
2017B175824
Date d'ajout
31/01/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Evry SOUS LE NUMERO 18B00477
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
30/01/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).