Entreprise : FRANCE ANTILLES SAS - SIREN 830 984 332
Identité
Dénomination
FRANCE ANTILLES SAS
SIREN (siège)
830 984 332
Date d'immatriculation au RNE
04/08/2017
Début d’activité
16/06/2017
Date de fin de la personne morale
03/08/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
8000000 EUR
Adresse du siège
PL FRANCOIS MITTERRAND 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE LA COUSSAYE ARNAUD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
DE SEVERAC CORINNE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
VERBRUGGHE FREDERIC , ANDRE , JACQUES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Fort-de-France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/06/2017
Siret
83098433200015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
holding
Autres Activités
holding
Adresse
PL FRANCOIS MITTERRAND
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
17/03/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 10/03/2020 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 10/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
17/03/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 17/03/2020 arrêtant le plan de cession au profit de
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
19/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 18/02/2020 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
13/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 30/01/2020 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
13/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 30/01/2020 prononçant la liquidation judiciaire, et désignant liquidateur la SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de MeYohann YANG TING 6 rue des aromes 97229 Les Trois Ilets,
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
05/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 30/01/2020 prononçant la liquidation judiciaire, et désignant liquidateur la SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de MeYohann YANG TING 6 rue des aromes 97229 Les Trois Ilets,
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
05/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 30/01/2020 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
13/01/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 05/12/2019, convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire et désignant la SELARL BCM en la personne de me Charles Henri CARBONI lotissement Hardy Dessources pointe des sables 97200 Fort de France Administrateur judiciaire avec pour mission : d'assister, Mandataire judiciaire la SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de MeYohann YANG TING 6 rue des aromes 97229 Les Trois Ilets , fixe la date de cessation des paiements au 05/12/2019.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).