Entreprise : LES GRANGES - SIREN 830 802 419
Identité
Dénomination
LES GRANGES
SIREN (siège)
830 802 419
Date d'immatriculation au RNE
11/07/2017
Début d’activité
20/08/2017
Date de fin de la personne morale
10/07/2116
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Restaurant, salon de thé, dégustation, préparation de repas ou plats sur commande, plats à emporter.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
LD LES GRANGES 42480 LA FOUILLOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAVOREL CHANTAL , MARIE , JEANNE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Saint-Chamond
Nom, Prénom(s)
NUNES JONATHAN , XAVIER , RICHARD , LOUIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1985
Commune de résidence
Roche-la-Molière
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/08/2017
Siret
83080241900010
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Restaurant, salon de thé, dégustation, préparation de repas ou plats sur commande, plats à emporter.
Adresse
LD LES GRANGES
42480 , LA FOUILLOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/002277
Date d'ajout
03/02/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 02/02/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/001259
Date d'ajout
24/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 23/01/2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me Caroline JAL 9 Bld Mendès France 42000 Saint-Étienne
Numéro d'observation
F18/009700
Date d'ajout
26/07/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 25/07/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et fixant la période d'observation jusqu'au 23/01/2019. Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me Caroline JAL 9 Bld Mendès France 42000 Saint-Étienne. Date de cessation des paiements : 30/06/2018. Les déclarations de créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).