Entreprise : OXYANE - SIREN 830 778 205
Identité
(Entreprise radiée le 07/01/2021)
Dénomination
OXYANE
SIREN (siège)
830 778 205
Date d'immatriculation au RNE
10/07/2017
Fermeture de l'établissement - 83077820500013
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2020
Fermeture de l'établissement - 83077820500021
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2020
Date de fin de la personne morale
09/07/2116
Forme juridique
Union de sociétés coopératives agricoles
Capital minimum
75000 EUR
Adresse du siège
AV SATOLAS GREEN 69330 PUSIGNAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE SATOLAS GREEN BATIMENT L'ARCHER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
STAUB MATHIEU , FRANCOIS
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BOIXO GEORGES , LUCIEN , PHILIPPE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
VESSILLER JEAN-PAUL , FRANCIS , HENRI
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Oytier-Saint-Oblas
Nom, Prénom(s)
BARNOUD JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Bourg-en-Bresse
Nom, Prénom(s)
COLOMB JEAN-YVES , GERARD , MARIE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Creys-Mépieu
Nom, Prénom(s)
JOSSERAND THIERRY , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
La Boisse
Dénomination
Coopérative Dauphinoise
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Vienne
Dénomination
TERRE D ALLIANCES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Bourg-en-Bresse
Dénomination
MAZARS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2017
Siret
83077820500021
Code APE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Collecte, stockage, vente de céréales, oléagineux, protéagineux et tous autres produits agricoles conventionnel ou bio.
Adresse
76 AV DE MARBOZ
01000 , BOURG-EN-BRESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2017
Siret
83077820500013
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Nature de l'établissement
Activité principale
Collecte, stockage, conservation, conditionnement, transformation et vente de céréales, oléagineux, protéagineux, grains, graines, pailles, fourrage et tous autres produits agricoles du sol conventionnel ou bio
Adresse
AV ZAC de Satolas Green Avenue Satolas Green
69330 , Pusignan - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bâtiment l'Archer
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
277
Date d'ajout
07/01/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à TERRE D'ALLIANCES dans le cadre d'une fusion avec effet au 30/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
277
Date d'ajout
07/01/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon par suite de fusion à compter du 30/06/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).