Entreprise : RECOM SILLIA - SIREN 830 722 211
Identité
Dénomination
RECOM SILLIA
SIREN (siège)
830 722 211
Date d'immatriculation au RNE
07/07/2017
Début d’activité
29/06/2017
Date de fin de la personne morale
06/07/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Production, fabrication, commercialisation, installation et maintenance de modules de production d'énergie photovoltaïques.
Code APE
2611Z - Fabrication de composants électroniques
Capital social
1641470 EUR
Adresse du siège
4 AV PIERRE MARZIN 22300 LANNION FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TUNYAN HAMLET
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
2007 Nicosie
Dénomination
CONTINENTALE D'AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/06/2017
Siret
83072221100018
Code APE
2611Z - Fabrication de composants électroniques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Production, fabrication, commercialisation, installation et maintenance de modules de production d'énergie photovoltaïques.
Adresse
4 AV PIERRE MARZIN
22300 , LANNION - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6549
Date d'ajout
15/04/2024
Description
EN DATE DU 12/04/2024, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST BRIEUC A PRONONCE LA CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE RECOM SILLIA (SAS) A NOMME : - SELARL DAVID - GOIC et ASSOCIES (Me Bruno DAVID) - Immeuble Le Sequoia - 45 rue Lafayette - BP 4240 - 22042 ST BRIEUC CEDEX 2, COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14534
Date d'ajout
22/11/2023
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 20/11/2023, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST BRIEUC A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DE RECOM SILLIA (SAS), A NOMME : - SELARL DAVID - GOIC et ASSOCIES (Me Bruno DAVID) - Immeuble Le Sequoia - 45 rue Lafayette - BP 4240 - 22042 ST BRIEUC CEDEX 2 , COMME MANDATAIRE JUDICIAIRE ET - SELARL AJIRE (Me Erwan MERLY) - 6, Cours Raphaël Binet - CS 76531 - 35065 RENNES CEDEX, COMME ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC POUR MISSION OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI d'assister la débitrice pour tous les actes relatifs à la gestion. A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 Mois ET A FIXE AU 01/12/2022 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
12826
Date d'ajout
12/09/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 25/07/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).