Entreprise : DBB - SIREN 830 672 457
Identité
Dénomination
DBB
SIREN (siège)
830 672 457
Date d'immatriculation au RNE
04/07/2017
Début d’activité
01/07/2017
Date de fin de la personne morale
03/07/2116
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
La prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés civiles ou commerciales ou toutes autres personnes morales créées ou à créer, la propriété, la gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location, mise à disposition gratuite.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
4 CHE DES BASSES VALLIERES 69530 BRIGNAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SABAUT STEEVES , ALAIN , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
La Fouillouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2017
Siret
83067245700017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La prise de participations, la propriété, la gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location, mise à disposition gratuite. Autre activité: activité de holding.
Adresse
4 CHE DES BASSES VALLIERES
69530 , BRIGNAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/098072
Date d'ajout
30/11/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/11/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/097998
Date d'ajout
30/11/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/11/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F22/059678
Date d'ajout
13/07/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 13/07/2022 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon
Numéro d'observation
F22/031100
Date d'ajout
30/03/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/03/2022 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon, Administrateur judiciaire : la SELARL AJ MEYNET & Associés représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître David-Emmanuel MEYNET 128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/03/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).