Entreprise : FESTIVAL DES SERVICES - SIREN 830 446 654
Identité
Dénomination
FESTIVAL DES SERVICES
SIREN (siège)
830 446 654
Date d'immatriculation au RNE
22/06/2017
Début d’activité
01/06/2017
Date de fin de la personne morale
21/06/2067
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Fourniture de prestation de services d'aide à la personne et d'aide à la mobilité.
Code APE
8810A - Aide à domicile
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
31 AV DU GENERAL LECLERC 30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLONNA PATRICK , ALFRED
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Allauch
Nom, Prénom(s)
FABRE FABIENNE , JACQUELINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Villeneuve-lès-Avignon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2017
Siret
83044665400014
Nom commercial
GENERALE DES SERVICES
Code APE
8810A - Aide à domicile
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fourniture de prestation de services d'aide à la personne et d'aide à la mobilité.
Adresse
31 AV DU GENERAL LECLERC
30400 , VILLENEUVE-LES-AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/033203
Date d'ajout
29/09/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 29/09/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/011881
Date d'ajout
19/06/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 19/06/2019 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. Date de cessation des paiements : 31/05/2019
Numéro d'observation
F18/013855
Date d'ajout
18/09/2018
Description
Modification relative aux dirigeants SALOMEZ Blandine Suzette nom d'usage : SALOMEZ Blandine n'est plus directeur général à compter du 28/05/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).