Entreprise : FOURDRINIER MATHIEU - SIREN 829 139 419
Identité
Dénomination
FOURDRINIER MATHIEU
SIREN (siège)
829 139 419
Date d'immatriculation au RNE
20/04/2017
Début d’activité
01/07/2017
Date de fin de la personne morale
19/04/2116
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2017
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Librairie, papeterie, vente de journaux Parisiens et régionaux
Code APE
4762Z - Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
17 RUE DE CALAIS 62500 SAINT-OMER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURDRINIER MATHIEU , ANDRE , GEORGES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
Blendecques
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2017
Siret
82913941900016
Code APE
4762Z - Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Librairie, papeterie, vente de journaux Parisiens et régionaux
Adresse
17 RUE DE CALAIS
62500 , SAINT-OMER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7555
Date d'ajout
25/09/2019
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 25/09/2019, LE TRIBUNAL BOULOGNE S/MER A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE FOURDRINIER MATHIEU (SASU) (PROCEDURE OUVERTE LE 12/07/2018 ) Date d'effet : 25/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7556
Date d'ajout
25/09/2019
Description
Radiation du RCS le 25/09/2019 avec effet au 25/09/2019 PAR JUGEMENT EN DATE DU 25/09/2019 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER A PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Numéro d'observation
11206
Date d'ajout
19/12/2018
Description
Changement d'un organe de procédure Par ordonnance en date du 19/12/2018 Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a désigné Monsieur Jean-Pierre BRAURE, Juge commissaire en remplacement de Monsieur Olivier LIENARD, ancien Juge. Date d'effet : 19/12/2018
Numéro d'observation
9464
Date d'ajout
05/11/2018
Description
Remplacement d'un mandataire de justice EN DATE DU 02/11/2018, LE TRIBUNAL DE COMMERCE BOULOGNE S/MER A ORDONNE LE REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR DANS LA PROCEDURE FOURDRINIER MATHIEU (SASU) NOUVEAU MANDATAIRE JUDICIAIRE : RUFFIN MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A 5, place d'Angleterre 62200 Boulogne-sur-Mer Date d'effet : 02/11/2018
Numéro d'observation
5873
Date d'ajout
13/07/2018
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire EN DATE DU 12/07/2018, LE TRIBUNAL DE COMMERCE BOULOGNE S/MER A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE FOURDRINIER MATHIEU (SASU) SOUS LE NUMERO 41018209, ET A DESIGNE : LIQUIDATEUR :Maître Pascal RUFFIN 5, place d'Angleterre 62200 BOULOGNE SUR MER Juge Commissaire : Monsieur Olivier LIENARD ET A FIXE AU 04/07/2018 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 12/07/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).