Entreprise : GAIA I - SIREN 829 134 287
Identité
(Entreprise radiée le 22/11/2022)
Dénomination
GAIA I
SIREN (siège)
829 134 287
Date d'immatriculation au RNE
21/04/2017
Date de fin de la personne morale
20/04/2116
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
3330595 EUR
Adresse du siège
10 AV GENERAL DE GAULLE 94220 CHARENTON-LE-PONT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
10-12
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Laugery STEPHANE , JACQUES , ANDRE , PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Charbonnières-les-Bains
Nom, Prénom(s)
Lamant GAEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Nom, Prénom(s)
HIGHCOCK ANDREW , MARK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Paris 2e Arrondissement
Dénomination
MAZARS & GUERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 12e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
82913428700020
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
27 RUE DE PROVENCE
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
27-29
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/03/2017
Siret
82913428700012
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
19 BD PAUL VAILLANT COUTURIER
94200 , IVRY-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
40 QUAI JEAN COMPAGNON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/06/2020
Siret
82913428700038
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La commercialisation et la distribution de denrées alimentaires dont notamment les boissons alcooliques et non alcooliques, l'achat, le stockage, le conditionnement, la vente et le négoce de vins et de liquides alimentaires de toute nature
Adresse
10 AV 10-12 Avenue du Général de Gaulle
94220 , Charenton-le-Pont - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
10-12
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/10/2022
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 05/10/2022. Dénomination de l'associé unique : MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS, Créteil : 380695213. Journal d'annonces légales : Affiches Parisiennes paru le 07/10/2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2018B2889710
Date d'ajout
27/07/2020
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Creteil SOUS LE NUMERO 2020B04093
Numéro d'observation
4071
Date d'ajout
27/11/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS Sous le numéro 2018B28897
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
26/11/2018
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 27-06-2018
Numéro d'observation
22401
Date d'ajout
26/11/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/11/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).