Entreprise : AGENCEMENT ET COMPAGNIE - SIREN 829 030 550
Identité
Dénomination
AGENCEMENT ET COMPAGNIE
SIREN (siège)
829 030 550
Date d'immatriculation au RNE
14/04/2017
Début d’activité
31/12/2019
Date de fin de la personne morale
13/04/2116
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Agencement d'intérieur pour particuliers et professionnels (appartements, maisons, magasins, locaux professionnels, évènementiels)
Code APE
4339Z - Autres travaux de finition
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
11 RUE GUY DE LA BROSSE 75005 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Rabiant RENAUD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/2019
Siret
82903055000026
Code APE
4339Z - Autres travaux de finition
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Agencement d'intérieur pour particuliers et professionnels (appartements, maisons, magasins, locaux professionnels, évènementiels)
Adresse
11 RUE GUY DE LA BROSSE
75005 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/04/2017
Siret
82903055000018
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
18 RUE SAINT LEGER
78100 , SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2020B0607611
Date d'ajout
12/12/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 12/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2020B060769
Date d'ajout
12/10/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 12/10/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202201969, date de cessation des paiements le 28/09/2022, et a désigné M. François Echo : Juge Commissaire, liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Sabine Rocher 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
8088
Date d'ajout
28/02/2020
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 31/12/2019
Numéro d'observation
2020B060761
Date d'ajout
26/02/2020
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
6386
Date d'ajout
14/04/2017
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).