Entreprise : HUIS GROUP SUD-OUEST - SIREN 828 987 404
Identité
(Entreprise radiée le 09/12/2021)
Dénomination
HUIS GROUP SUD-OUEST
SIREN (siège)
828 987 404
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2017
Date de fin de la personne morale
12/04/2067
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
13 RUE MICHELET 64000 PAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAMONFAUR JEAN , JULIEN
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
MONGOUR CHARLES , JEAN , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
COUCHOT ANTHONY , GUILLAUME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1986
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
GACHASSIN CHRISTIAN , LOUIS , HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Bagnères-de-Bigorre
Nom, Prénom(s)
BES DANIEL , RICHARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Biarritz
Nom, Prénom(s)
BOUJU JEAN-YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Pau
Dénomination
SELARL BES RAMONFAUR ELISSALDE ET JUNQUA LAMARQUE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Anglet
Dénomination
PHILIPPE ADRILLON- HERVE CASTAING-ANTHONY COUCHOT, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Dax
Dénomination
CHRISTIAN GACHASSIN HUISSIER DE JUSTICE, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE D'HUISSIER DE JUSTICE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Bagnères-de-Bigorre
Dénomination
SCP JEAN-YVES BOUJOU JEAN-CHARLES MONGOUR FRANCK DUSSERT HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Pau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/03/2017
Siret
82898740400013
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter et développer l'activité d'huissier de justice ou toute autre activité juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
Adresse
13 RUE 13 rue Michelet
64000 , Pau - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14384
Date d'ajout
09/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 03/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10607
Date d'ajout
29/12/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 10/12/2020 Liquidateur : BOUJU Jean-Yves Le siège de la liquidation est fixé à : 20 rue Latapie 64000 Pau Cessation d'activité à compter du 10/12/2020 suite à la suppression de l'établissement principal sis 20 rue Latapie 64000 Pau
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).