Entreprise : ABC TRAVEL - SIREN 828 790 501
Identité
Dénomination
ABC TRAVEL
SIREN (siège)
828 790 501
Date d'immatriculation au RNE
05/04/2017
Début d’activité
16/10/2017
Date de fin de la personne morale
04/04/2116
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Commercialisation, prestations touristiques, voyages, chauffeur VTC.
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
53 RUE DE PASSY 75016 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GALERIE COMMERCIALE PASSY PLAZA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
IGUENANE AUDREY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Herblay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/10/2017
Siret
82879050100021
Enseigne
PROMOVACANCES
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commercialisation, prestations touristiques, voyages, chauffeur VTC.
Adresse
53 RUE DE PASSY
75016 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GALERIE COMMERCIALE PASSY PLAZA
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/04/2017
Siret
82879050100013
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Activité principale
Activités des agences de voyage
Adresse
47 CHE DES TARTRES
95220 , HERBLAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2017B2361417
Date d'ajout
03/10/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 03/10/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202302658, date de cessation des paiements le 18/09/2023, et a désigné : juge commissaire M. Arnaud de Pesquidoux liquidateur SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me Julie Perrot 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2017B2361413
Date d'ajout
22/02/2022
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 23-07-2021
Numéro d'observation
71897
Date d'ajout
21/09/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS Sous le numéro 2017B23614
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
20/09/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).