Entreprise : ALOEDEV - SIREN 828 738 914
Identité
(Entreprise radiée le 18/06/2020)
Dénomination
ALOEDEV
SIREN (siège)
828 738 914
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2017
Fermeture de l'établissement - 82873891400021
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2019
Fermeture de l'établissement - 82873891400013
- Date d'effet de la fermeture : 15/01/2018
Date de fin de la personne morale
02/04/2116
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DES BAS ROGERS 92150 SURESNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRIN MICHAEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
Suresnes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/2017
Siret
82873891400013
Nom commercial
ALOEDEV
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
129 RUE DE LOURMEL
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT 1 BIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/04/2017
Siret
82873891400021
Nom commercial
ALOEDEV
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le conseil et les services en systèmes et logiciels informatiques la programmation l'édition de logiciels la maintenance de systèmes et applications le traitement de données exploitation de site Web la gestion d'installations achat et vente de matériel et logiciels informatiques la formation dans Ces domaines toutes activités connexes ou annexes a L objet social
Adresse
3 RUE 3 Rue des Bas Rogers
92150 , Suresnes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29555
Date d'ajout
18/06/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/02/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : PERRIN Michaël, siège de la liquidation : 3 Rue des Bas Rogers 92150 Suresnes, parution de la publicité légale : Le Moniteur de Seine-et-Marne en date du 03/04/2020
Numéro d'observation
67685
Date d'ajout
15/11/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/10/2019 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
2017B082254
Date d'ajout
12/03/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 18B02454
Numéro d'observation
53763
Date d'ajout
12/03/2018
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).