Entreprise : ER MOTORS - SIREN 828 728 840
Identité
Dénomination
ER MOTORS
SIREN (siège)
828 728 840
Date d'immatriculation au RNE
05/04/2017
Date de fin de la personne morale
04/04/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
1 ESP COMPANS CAFFARELLI 31000 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOMDEDEO EMMANUEL , JACQUES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Bonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/2017
Siret
82872884000012
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat et la vente, import-export, la location de tous véhicules terrestres et de navires de plaisance à moteur neufs ou d'occasion sans chauffeurs.
Adresse
1 ESP 1 Esplanade Compans Caffarelli
31000 , Toulouse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2017
Siret
82872884000020
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et la vente, import et export, la location de tous véhicules terrestres et de navires de plaisance à moteurs neufs ou d'occasion sans chauffeur.
Adresse
91 RUE DE LA DENT D'OCHE
74500 , PUBLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA DRANSE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/011913
Date d'ajout
06/03/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 06/03/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/002667
Date d'ajout
06/03/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 06/03/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
F22/059866
Date d'ajout
28/11/2022
Description
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Toulouse a substitué Me Stéphane HOAREAU associé de la SELAS EGIDE, pour la représenter dans l'accomplissement du mandat de liquidateur, par Me Alix BRENAC.
Numéro d'observation
F21/006059
Date d'ajout
04/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 04/02/2021 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me Stéphane HOAREAU 4 rue Amélie Cs 98034 31080 Toulouse CEDEX 6. Date de cessation des paiements : 01/02/2021
Numéro d'observation
F21/001336
Date d'ajout
04/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 04/02/2021 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me Stéphane Hoareau 4 rue Amélie Cs98034 31080 Toulouse. Date de cessation des paiements : 01/02/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).