Entreprise : ARATINGA.BIO - SIREN 828 559 351
Identité
(Entreprise radiée le 30/11/2023)
Dénomination
ARATINGA.BIO
SIREN (siège)
828 559 351
Date d'immatriculation au RNE
23/03/2017
Date de fin de la personne morale
22/03/2116
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
70000 EUR
Adresse du siège
1 MAIL DU PR GEORGES MATHE 94800 VILLEJUIF FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SALEM GABY
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
98000 MONACO
Nom, Prénom(s)
VAILLANT RENAUD
Qualité
Président de SAS, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Gentilly
Nom, Prénom(s)
BISHOP PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
94404 FOSTER CITY
Nom, Prénom(s)
BAUCHE CECILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FINEXSI-AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/03/2017
Siret
82855935100014
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Activité principale
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Adresse
3 BD DE SEBASTOPOL
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/03/2017
Siret
82855935100022
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La conception, la recherche, la mise au point, le développement, la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution et la commercialisation seule ou en partenariat de produits de santé à usage humain et/ou vétérinaire d'origine biologique ou non.
Adresse
1 1 Mail du Professeur Georges Mathé
94800 , Villejuif - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
63002
Date d'ajout
30/11/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
63002
Date d'ajout
30/11/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 29/11/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL S21y prise en la personne de Maître Sophie Tcherniavsky
Numéro d'observation
312
Date d'ajout
02/01/2023
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 02/01/2023 nommant M. Guillon Alain juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
34622
Date d'ajout
24/06/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 23/06/2021 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2019J00666 désigne liquidateur SELARL S21y prise en la personne de Maître Sophie Tcherniavsky 2 Place Louis Pergaud 94700 Maisons-Alfort, met fin à la mission de l'administrateur Bl & Associes prise en la personne de Me Maxime Langet 3 bis rue des Archives 94000 CRETEIL
Numéro d'observation
27421
Date d'ajout
12/05/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 11/05/2021 nommant SELAS Bl & Associes prise en la personne de Me Maxime Langet 3 bis Rue des Archives 94000 Créteil administrateur judiciaire en remplacement de l'administrateur judiciaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
14616
Date d'ajout
03/06/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 03/06/2020 arrête le plan de cession au profit de : REXGENERO Limited, 45 Pont Street LONDRES (SW1XOBD), immatriculée au Registre du commerce et des société anglais sous le n°09427131
Numéro d'observation
29052
Date d'ajout
18/09/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil, prononce en date du 18/09/2019, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019J00666, date de cessation des paiements le 15/08/2019 désigne Administrateur Selarl Baronnie - Langet prise en la personne de Me Maxime Langet 14 Avenue du Viaduc 94130 Nogent-sur-Marne avec pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion, Mandataire judiciaire SELARL S21y prise en la personne de Me Sophie Tcherniavsky 2 Place Louis Pergaud 94700 Maisons-Alfort, et ouvre une période d'observation expirant le 18/03/2020 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
2017B0726411
Date d'ajout
29/11/2017
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Créteil SOUS LE NUMERO 17B06443
Numéro d'observation
69579
Date d'ajout
21/11/2017
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).