Entreprise : TBG SPORTS - SIREN 828 486 639
Identité
Dénomination
TBG SPORTS
SIREN (siège)
828 486 639
Date d'immatriculation au RNE
24/03/2017
Début d’activité
06/05/2017
Date de fin de la personne morale
23/03/2116
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2018
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'achat et la vente en détail ou en demi-gros de tous produits appelés "supplément diététique et nutritionnel". L'achat et la vente de vêtements, chaussures, accessoires et petit équipement sportif.
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
7 BD DE MAGENTA 75010 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bassard THIERRY , ROBERT , FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Villepinte
Nom, Prénom(s)
Ngoba GRACE
Nom d'usage
Bassard
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Villepinte
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/05/2017
Siret
82848663900010
Enseigne
BARBELL SHOP
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat et la vente en détail ou en demi-gros de tous produits appelés "supplément diététique et nutritionnel". L'achat et la vente de vêtements, chaussures, accessoires et petit équipement sportif.
Adresse
7 BD DE MAGENTA
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2017B0739514
Date d'ajout
03/09/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 03/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
18/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 18/10/2018 a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201801918 désigne liquidateur SELARL ATHENA en la personne de Me Camille Steiner 76 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris nom du juge commissaire M. Patrick Coupeaud met fin à la mission de l'administrateur SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
28/08/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 28/08/2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201801918 date de cessation des paiements le 31/07/2018, et a désigné juge commissaire : M. Patrick Coupeaud, administrateur : SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL ATHENA en la personne de Me Camille Steiner 76 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 28/02/2019, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).