Entreprise : MM - SIREN 828 460 832
Identité
(Entreprise radiée le 24/12/2021)
Dénomination
MM
SIREN (siège)
828 460 832
Date d'immatriculation au RNE
23/03/2017
Fermeture de l'établissement - 82846083200029
- Date d'effet de la fermeture : 15/04/2019
Fermeture de l'établissement - 82846083200011
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Date de fin de la personne morale
22/03/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
CHE DE BOUGNA 11100 NARBONNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DE LA PRADE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAZET MICHEL , PAUL , ANDRE , ANTOINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Narbonne
Nom, Prénom(s)
LORCA JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Saint-Georges-d'Orques
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/03/2017
Siret
82846083200011
Code APE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités récréatives et de loisirs
Adresse
CHE DE BOUGNA
11100 , NARBONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DE LA PRADE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2018
Siret
82846083200029
Code APE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Evénementiel, conseil en animations, chambre d'hôtes et location véhicules prestiges.
Adresse
852 RUE 852 rue Justin Bec
34680 , Saint-Georges-d'Orques - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Villa les Lauriers
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8743
Date d'ajout
24/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/03/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : MAZET Michel, Paul, André, Antoine, siège de la liquidation : Domaine de la Prade Chemin de Bougna 11100 Narbonne, parution de la publicité légale : Le Petit Journal en date du 20/02/2020
Numéro d'observation
1150
Date d'ajout
12/03/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2019 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
20175
Date d'ajout
11/07/2019
Description
Radiation du RCS le 11/07/2019 avec effet au 08/07/2019 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Narbonne par suite de transfert du siège social à compter du 08/07/2019 du Villa les Lauriers 852 Rue Justin Bec 34680 Saint-G eorges-d'Orques au Domaine de la Prade Chemin de Bougna 11100 Narbonne Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 08/07/2019 Ancienne valeur : Villa les La uriers 852 Rue Justin Bec 34680 Saint-Georges-d'Orques Nouvelle valeur : Domaine de la Prade Chemin de Bougna 11100 Narbonne
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).