Entreprise : LES VELOS SAS - SIREN 828 434 936
Identité
(Entreprise radiée le 06/03/2023)
Dénomination
LES VELOS SAS
SIREN (siège)
828 434 936
Date d'immatriculation au RNE
20/03/2017
Fermeture de l'établissement - 82843493600039
- Date d'effet de la fermeture : 02/01/2023
Fermeture de l'établissement - 82843493600013
- Date d'effet de la fermeture : 02/01/2023
Fermeture de l'établissement - 82843493600021
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Date de fin de la personne morale
19/03/2116
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
189 RUE D'AUBERVILLIERS 75018 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAP 18 VOIE C
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Tronchon PAUL-PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
DEXTER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AY CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/2017
Siret
82843493600021
Code APE
5320Z - Autres activités de poste et de courrier
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de poste et de courrier
Adresse
17 RUE EUGENE VARLIN
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/03/2017
Siret
82843493600039
Code APE
5320Z - Autres activités de poste et de courrier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport écologique spécialisé dans la logistique du dernier kilomètre en zone urbaine.
Adresse
189 RUE D'AUBERVILLIERS
75018 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAP 18 VOIE C
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/2017
Siret
82843493600013
Code APE
5320Z - Autres activités de poste et de courrier
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de poste et de courrier
Adresse
91 AV ARISTIDE BRIAND
92120 , MONTROUGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2017B2003125
Date d'ajout
06/03/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2017B2003119
Date d'ajout
03/01/2023
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 30-11-2022
Numéro d'observation
2017B2003120
Date d'ajout
03/01/2023
Description
Actionnaire unique : SAVEURS ET VIE SAS Coeur d'Orly ZA Roméo rue de la Soie Bâtiment 285 94310 Orly RCS 434 676 771 Créteil
Numéro d'observation
129505
Date d'ajout
19/12/2022
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 01/10/2022
Numéro d'observation
2017B200318
Date d'ajout
15/12/2022
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).