Entreprise : LIBERTEO - SIREN 828 402 560
Identité
(Entreprise radiée le 24/09/2021)
Dénomination
LIBERTEO
SIREN (siège)
828 402 560
Date d'immatriculation au RNE
15/03/2017
Date de fin de la personne morale
14/03/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
6 AV DU BEAUVAISIS 60000 BEAUVAIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAE DU HAUT VILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERLETTE MICHEL , LUCIEN , GUSTAVE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Ons en Bray
Nom, Prénom(s)
MANOURY BENOIT , MARIE , RENE , FRANCOIS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GERMAIN CHRISTIAN , JACQUES , MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Boulogne Billancourt
Nom, Prénom(s)
MEUDEC MARIE-CATHERINE
Nom d'usage
LALLEMAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Le Meux
Nom, Prénom(s)
BARBELET LAURENT , PASCAL , JEAN , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Compiegne
Nom, Prénom(s)
DE THOMAS DE LABARTHE FRANCOIS , PAUL , MARIE , RAPHAEL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
DEBUIRE MIREILLE , HENRIETTE , EDITH
Nom d'usage
COQUELLE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Saint-Jean-aux-Bois
Nom, Prénom(s)
STOCHMIAL MARINE , JULIE , ALEXANDRA
Nom d'usage
GENGEMBRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Clairoix
Nom, Prénom(s)
PECHEU CAROLINE , JOCELYNE , YVONNE
Nom d'usage
AUBRY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Labosse
Nom, Prénom(s)
SALINGUE MARC , HENRI , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Bury
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/02/2017
Siret
82840256000019
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Développement et mise en œuvre de la dispense d'avance de frais de bénéficiaires de dispositifs d'assurance santé et prévoyance auprès des professionnels de santé au nom et pour le compte d'assureurs ou tout autre acteurs concerné par ce même objectif et gestion et règlement des prestations correspondantes
Adresse
6 AV 6 avenue du Beauvaisis PAE du Haut Ville
60000 , Beauvais - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAE DU HAUT VILLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
24/09/2021
Description
Radiation. Fusion Absorption par la SAS CABINET LIBRECOURT (RCS BEAUVAIS - 484 327 275) le 07-08-2020
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).