Entreprise : MMEG - SIREN 828 395 095
Identité
Dénomination
MMEG
SIREN (siège)
828 395 095
Date d'immatriculation au RNE
16/03/2017
Début d’activité
01/09/2018
Date de fin de la personne morale
15/03/2116
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la détention, la gestion pour son propre compte de tous titres de participation ou de placement. L'étude, la création, l'exploitation, le financement, la prise de participation ou d'intérêt, la direction et le contrôle de toutes entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, directement ou par voie de création de sociétés nouvelles, apports, souscription de titres ou de droits sociaux, fusion, associations en participation ou autrement. La fourniture à ses filiales de services généraux, en matière de gestion, de recherche de développement, de marketing, de prospection, de financement. La gestion et l'administration de tous investissements mobiliers et immobiliers existant ou à réaliser.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
591850 EUR
Adresse du siège
1 CANTELAUDETTE 33240 SAINT LAURENT D ARCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GATINEAU ELISA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
Saint-Laurent-d'Arce
Dénomination
CL AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marcq-en-Barœul
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2018
Siret
82839509500023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1 CANTELAUDETTE
33240 , SAINT LAURENT D ARCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
10/02/2022
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux a été rattachée depuis le 01 janvier 2022 au Greffe du Tribunal de Commerce de Libourne par le décret n° 2021-1517 du 23 novembre 2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5525
Date d'ajout
21/01/2022
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux a été rattachée depuis le 1er janvier 2022 au greffe du tribunal de commerce de Libourne par application de l'article D-721-2 et au tableau 7-1 du code de commerce et du décret n° 2021-1517 du 23 novembre 2021
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
29/10/2018
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A SAINT-LAURENT-D'ARCE (33240) - 1 RUE CANTELAUDETTE RC BORDEAUX (2018B05459) LE 01-09-2018
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/10/2018
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
54
Date d'ajout
29/10/2018
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).