Entreprise : SARL PUB STEVENSON - SIREN 828 215 475
Identité
(Entreprise radiée le 21/02/2023)
Dénomination
SARL PUB STEVENSON
SIREN (siège)
828 215 475
Date d'immatriculation au RNE
12/04/2017
Fermeture de l'établissement - 82821547500025
- Date d'effet de la fermeture : 17/06/2022
Fermeture de l'établissement - 82821547500017
- Date d'effet de la fermeture : 23/04/2017
Date de fin de la personne morale
11/04/2116
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
PL URBAIN V 48000 MENDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNETIER GILLES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Saint-Jacques-des-Blats
Nom, Prénom(s)
GUICHOU JEROME , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Albi
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/04/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/03/2017
Siret
82821547500017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
ALTITUDE 1500
15800 , SAINT-JACQUES-DES-BLATS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/04/2017
Siret
82821547500025
Nom commercial
LE DRAKKAR
Enseigne
DRAKKAR PUB
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Hôtel, bar, restaurant, restauration rapide
Adresse
PL Place Urbain V
48000 , Mende - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
397
Date d'ajout
21/02/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 16/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
161
Date d'ajout
24/01/2023
Description
Suppression de l'établissement principal suite à vente du fonds au locataire-gérant EL GHORD Fatima à compter du 17/06/2022, Mise en Sommeil et Cessation totale et définitive de l'activité à compter du 17/06/2022 avec maintien de l'immatriculation
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/01/2023
Description
Dissolution à compter du 31/10/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/10/2022, siège de la liquidation : Place Urbain V 48000 Mende, parution de la publicité légale : midilibre.fr paru le 14/11/2022
Numéro d'observation
1454
Date d'ajout
21/11/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2017 : Partant : DAUMONT Léa Jéromine Isabelle, Gérant Partant : ESBRAT Gaëtan, Gérant Modifié : BONNETIER Gilles, Gérant Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2017 : Modifié : BONNETIER Gilles, Gérant, demeurant place Urbain V 48000 Mende au lieu de 1389 rue Albert Camus - 83700 Saint Raphäel
Numéro d'observation
812
Date d'ajout
12/06/2017
Description
Transfert du siège social à l'adresse de l'établissement principal à compter du 23/04/2017 : Ancienne adresse : Altitude 1500 - 15800 Saint-Jacques-des-Blats Nouvelle adresse : place Urbain V 48000 Mende
Numéro d'observation
537
Date d'ajout
12/04/2017
Description
Mise en activité de la société à compter du 03/04/2017 Adresse de l'établissement : place Urbain V - 48000 Mende Acquisition d'un fonds à compter du 03/04/2017 : L'établissement principal situé place Urbain V - 48000 Mende est acquis par achat au prix stipulé de 480 000 Euros. Activité : Hôtel, bar, restaurant, restauration rapide Précédent propriétaire : DRAKKAR - RCS Mende 751 655 077 Publication légale : Réveil Lozère du 06/04/2017 Oppositions : Annick Papparelli-Darbon Et Bertrand Foulquie, 7 allée Paul Doumer - BP 65 48000 Mende
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).