Entreprise : ENTREPRISE JANY - SIREN 828 065 037
Identité
Dénomination
ENTREPRISE JANY
Sigle
ENTREPRISE JANY
SIREN (siège)
828 065 037
Date d'immatriculation au RNE
01/03/2017
Début d’activité
01/03/2017
Date de fin de la personne morale
05/03/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Achat, vente et pose de menuiseries pvc, alu, bois pour l'entretien des bâtiments des Oph du var.
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
118 CHE DE LA FARLEDE (VC 118) 83500 LA SEYNE-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POSARELLI JANY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
La Seyne-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
POSARELLI JANY , PAULE
Nom d'usage
POSARELLI
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
LA SEYNE SUR MER
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2017
Siret
82806503700016
Nom commercial
ENTREPRISE JANY
Enseigne
ENTREPRISE JANY
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Achat, vente et pose de menuiseries pvc, alu, bois pour l'entretien des bâtiments des Oph du var.
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Autres Activités
MENUISERIE BOIS
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Adresse
118 CHE DE LA FARLEDE (VC 118)
83500 , LA SEYNE-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/001876
Date d'ajout
19/01/2023
Description
Par ordonnance en date du 19/01/2023, le Président du Tribunal de Commerce de Toulon a nommé liquidateur judiciaire : SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me Dorian MOUTET 9 Boulevard de Strasbourg 83000 TOULON.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/027601
Date d'ajout
23/09/2022
Description
Par ordonnance en date du 23/09/2022, le Président du Tribunal de Commerce de Toulon a nommé liquidateur judiciaire : SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me Christine RIOUX 9 Boulevard de Strasbourg 83000 TOULON.
Numéro d'observation
F20/011504
Date d'ajout
23/07/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 09/07/2020 de report date de cessation des paiements. Nouvelle Date de cessation des paiements : 01/07/2018
Numéro d'observation
F19/019787
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 07/11/2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELU CHRISTINE RIOUX 9 boulevard de Strasbourg 83000 Toulon
Numéro d'observation
F19/013497
Date d'ajout
25/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 25/07/2019 ordonnant le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 21/01/2020, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F19/001204
Date d'ajout
22/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 21/01/2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELU CHRISTINE RIOUX 9 boulevard de Strasbourg 83000 Toulon. Date de cessation des paiements : 11/01/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).