Entreprise : MIGHTYMIND - SIREN 827 898 040
Identité
Dénomination
MIGHTYMIND
SIREN (siège)
827 898 040
Date d'immatriculation au RNE
07/08/2018
Début d’activité
08/02/2017
Date de fin de la personne morale
06/08/2116
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Conseil hôtelier.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DES HALLES 75001 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OUJDI AMINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/02/2017
Siret
82789804000031
Nom commercial
MIGHTYMIND
Enseigne
MIGHTYMIND
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil hôtelier.
Autres Activités
Conseil hôtelier.
Adresse
15 RUE DES HALLES
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/02/2017
Siret
82789804000023
Nom commercial
MIGHTYMIND
Enseigne
MIGHTYMIND
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
51 RUE DES OLIVETTES
44000 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/02/2017
Siret
82789804000015
Nom commercial
MIGHTYMIND
Enseigne
MIGHTYMIND
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
21 RUE KLEBER
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
19/08/2020
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL à PARIS 75001, 15 rue des Halles RCS Paris LE 28-07-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2020B196941
Date d'ajout
18/08/2020
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
74241
Date d'ajout
10/08/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de NANTES
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/08/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
87135
Date d'ajout
24/02/2017
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).