Entreprise : SLYX TECHNOLOGY - SIREN 827 878 760
Identité
(Entreprise radiée le 05/11/2020)
Dénomination
SLYX TECHNOLOGY
SIREN (siège)
827 878 760
Date d'immatriculation au RNE
22/02/2017
Date de fin de la personne morale
21/02/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
7 RUE DES BLEUETS 93200 SAINT-DENIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SUN FRANCK
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1991
Commune de résidence
Bagnolet
Nom, Prénom(s)
XU LONGLONG
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1990
Commune de résidence
Bagnolet
Nom, Prénom(s)
YU WEIWEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1990
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2017
Siret
82787876000012
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
SSII, la recherche dans le domaine Informatique également, le commerce, l'installation, de tout produit électronique et informatique. L'étude, la réalisation et la mise en oeuvre de projet d'infrastructure de réseau informatique, de virtualisation, de cloud-computing et de progiciels
Adresse
7 RUE 7 Rue des Bleuets
93200 , Saint-Denis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
61708
Date d'ajout
05/11/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/11/2020
Description
Dissolution à compter du 01/01/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/01/2020, liquidateur : YU Weiwen, siège de la liquidation : 7 Rue des Bleuets 93200 Saint-Denis, parution de la publicité légale : Affiches Parisiennes en date du 31/10/2020
Numéro d'observation
61691
Date d'ajout
05/11/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/01/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
13110
Date d'ajout
22/02/2017
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).