Entreprise : IMMO GROUP - SIREN 827 837 915
Identité
Dénomination
IMMO GROUP
SIREN (siège)
827 837 915
Date d'immatriculation au RNE
23/02/2017
Début d’activité
01/03/2017
Date de fin de la personne morale
22/02/2116
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition et location de biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
9800 EUR
Adresse du siège
VAUJUAS 53440 MARCILLE-LA-VILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEGO JEREMY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1987
Commune de résidence
Lorient
Nom, Prénom(s)
JOUAULT VIRGINIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1988
Commune de résidence
Lorient
Nom, Prénom(s)
JOUAULT JEREMY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1991
Commune de résidence
Port-Brillet
Nom, Prénom(s)
TOURNEUX LUDOVIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1988
Commune de résidence
Marcillé-la-Ville
Nom, Prénom(s)
TOURNEUX JULIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1990
Commune de résidence
Marcillé-la-Ville
Nom, Prénom(s)
TOURNEUX ANTOINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1995
Commune de résidence
Marcillé-la-Ville
Nom, Prénom(s)
VAUGEOIS ALEXIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1985
Commune de résidence
Mayenne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2017
Siret
82783791500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et location de biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition et location de biens immobiliers
Adresse
VAUJUAS
53440 , MARCILLE-LA-VILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4572
Date d'ajout
14/09/2017
Description
Augmentation de capital à compter du 07/07/2017 Ancien : 7000 EUR Nouveau : 9800 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/07/2017 : Nouveau : JEGO Jeremy, Gérant, Associé Nouveau : JOUAULT Jeremy, Gérant, Associé Changement de qualité : TOURNEUX Ludovic, Associé devient Gérant, Associé Changement de qualité : TOURNEUX Julien, Associé devient Gérant, Associé Changement de qualité : JOUAULT Virginie, Associé devient Gérant, Associé Changement de qualité : VAUGEOIS Alexis, Associé devient Gérant, Associé Journal d'annonces légales : Haut Anjou du 01/09/2017
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).