Entreprise : LE FOURNIL DE PUCEUL - SIREN 827 558 289
Identité
Dénomination
LE FOURNIL DE PUCEUL
SIREN (siège)
827 558 289
Date d'immatriculation au RNE
08/02/2017
Détail de la cessation
- Date Mise en sommeil : 30/09/2024
Date de fin de la personne morale
07/02/2116
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2018
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
36000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DE LA MAIRIE 44390 PUCEUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRE YANN , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Puceul
Nom, Prénom(s)
OGER SYLVIE
Nom d'usage
ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Puceul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/2017
Siret
82755828900019
Enseigne
LE FOURNIL DE PUCEUL
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie.
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
15 RUE DE LA MAIRIE
44390 , PUCEUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
30/09/2024
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
30/09/2024
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 19/09/2024
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
06/09/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé, en date du 06/09/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2023-478, date de cessation des paiements le 27/08/2023, et a désigné liquidateur SCP MJURIS Représentée par Maître AUDE PELLOQUIN 5 RUE CREBILLON 44000 NANTES. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).