Entreprise : CAFE JAMIN - SIREN 827 532 375
Identité
Dénomination
CAFE JAMIN
SIREN (siège)
827 532 375
Date d'immatriculation au RNE
07/02/2017
Date de fin de la personne morale
06/02/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
400500 EUR
Adresse du siège
32 RUE DE LONGCHAMP 75116 PARIS 16 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
32-34
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Rodriguez HERVE , CHRISTIAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
Girault FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Paris
Dénomination
Fischbach, Girault et Associés
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/09/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/03/2017
Siret
82753237500017
Enseigne
CAFE JAMIN
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Restauration traditionnelle - brasserie
Adresse
32 RUE 32-34 rue de Longchamp
75116 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
32-34
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2017B0315926
Date d'ajout
02/09/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 02/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2017B0315924
Date d'ajout
26/08/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 26/08/2019 la liquidation judiciaire sous le numéro P201801799, désigne liquidateur SELARL ACTIS Mandataires Judiciaires en la personne de Me Stéphane-Alexis Martin 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris, . Maintient Mme Noëlle Bogureau juge commissaire, maintient SELARL AJAssocies en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris,
Numéro d'observation
2017B0315922
Date d'ajout
26/08/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 26/08/2019 arrête le plan de cession au profit de : Sarl pbcr, . Sous le n° P201801799.
Numéro d'observation
2017B0315920
Date d'ajout
09/08/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 08/08/2019 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 26/07/2019, soit jusqu'au 26/09/2019
Numéro d'observation
2017B0315917
Date d'ajout
01/02/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 01/02/2019 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 26/01/2019, soit jusqu'au 26/07/2019
Numéro d'observation
2017B0315915
Date d'ajout
26/07/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 26/07/2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201801799 date de cessation des paiements le 02/07/2018, et a désigné juge commissaire : Mme Noëlle Bogureau, administrateur : SELARL Michel-Miroite-Gorins en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL ACTIS Mandataires Judiciaires en la personne de Me Stéphane-Alexis Martin 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 26/01/2019, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).