Entreprise : LAUPAS - SIREN 825 336 308
Identité
(Entreprise radiée le 06/02/2023)
Dénomination
LAUPAS
SIREN (siège)
825 336 308
Date d'immatriculation au RNE
01/02/2017
Date de fin de la personne morale
31/01/2116
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
6 B AV CENTRALE 63670 LE CENDRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAYEN LAURENCE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Braye
Nom, Prénom(s)
FEROT PASCAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Montigny-en-Gohelle
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/01/2017
Siret
82533630800010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'immeuble, administration, location dudit immeuble et de tous autres immeubles que la société pourrait acquérir
Adresse
6 B AV 6B avenue Centrale
63670 , Le Cendre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2155
Date d'ajout
06/02/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/01/2023
Description
Dissolution à compter du 30/11/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2022, siège de la liquidation : 7 Rue Georges Danton 45800 Saint-Jean-de-Braye, parution de la publicité légale : L'Auvergne agricole paru le 19/01/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).