Entreprise : SOCIETE CIVILE ALBATRE - SIREN 825 328 404
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE ALBATRE
SIREN (siège)
825 328 404
Date d'immatriculation au RNE
30/01/2017
Début d’activité
13/12/2019
Date de fin de la personne morale
29/01/2116
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Prestation de service de conseil. Administration et gestion de sociétés. Constitution et gestion de portefeuilles d'investissements. Acquisition et gestion de biens immobiliers, agricoles et forestiers. Prises de participations dans des sociétés commerciales
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
1925 EUR
Adresse du siège
18 RUE DES PRINCES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Labouret ALEXANDRE , FABIEN , MARIE
Nom d'usage
Labouret
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
Von Wissel BARBARA , SUZANE
Nom d'usage
Labouret
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
LABOURET VICTOR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2011
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
LABOURET ALIENOR , FELICIA , MADELEINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2011
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
LABOURET CASIMIR , GEORG , CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/2009
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
LABOURET MAXIMILIAN , LUDOVIC , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/2006
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
LABOURET AURELIE , MAGRET , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/2005
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/12/2019
Siret
82532840400025
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Prestation de service de conseil. Administration et gestion de sociétés. Constitution et gestion de portefeuilles d'investissements. Acquisition et gestion de biens immobiliers, agricoles et forestiers. Prises de participations dans des sociétés commerciales
Autres Activités
Prestation de service de conseil. Administration et gestion de sociétés. Constitution et gestion de portefeuilles d'investissements. Acquisition et gestion de biens immobiliers, agricoles et forestiers. Prises de participations dans des sociétés commerciales
Adresse
18 RUE DES PRINCES
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/01/2017
Siret
82532840400017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
8 RUE DU COMMANDANT SCHLOESING
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2017D005864
Date d'ajout
12/03/2020
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2020D835
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16611
Date d'ajout
11/03/2020
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).