Entreprise : BREIZH EDULIS - SIREN 825 286 867
Identité
Dénomination
BREIZH EDULIS
SIREN (siège)
825 286 867
Date d'immatriculation au RNE
10/02/2017
Début d’activité
01/01/2020
Date de fin de la personne morale
09/02/2116
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Exploitation ostréicole, mytilicole, conchylicole
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Qualité
Actif agricole
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
35 RUE DE L'EGLISE 56760 PENESTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ADENIN NICOLAS , ROMAIN , FLORENT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1988
Commune de résidence
Pénestin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2020
Siret
82528686700031
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Aquaculture en mer
Adresse
35 RUE DE L'EGLISE
56760 , PENESTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/01/2017
Siret
82528686700015
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Nature de l'établissement
Activité principale
Aquaculture en mer
Adresse
CAMOELIN
56130 , CAMOEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2843
Date d'ajout
23/04/2020
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/01/2020 : Ancienne adresse : rue du Ruello - Kervraud 56760 Pénestin Nouvelle adresse : 35 rue de l'Eglise 56760 Pénestin Transfert du siège social à compter du 01/01/2020 : Ancienne adresse : rue du Ruello - Kervraud 56760 Pénestin Nouvelle adresse : 35 rue de l'Eglise 56760 Pénestin Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2020 : Partant : RICHEUX Damien, Gérant Nouveau : ADENIN Nicolas Romain Florent, Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).