Entreprise : SELARL KINES DU MIDI - SIREN 825 205 875
Identité
Dénomination
SELARL KINES DU MIDI
SIREN (siège)
825 205 875
Date d'immatriculation au RNE
25/01/2017
Début d’activité
04/06/2018
Date de fin de la personne morale
24/01/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Exercice en commun de la profession de masseur-kinésithérapeute
Code APE
8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
10 AV DU MIDI 30111 CONGENIES FRANCE
Données validées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUSSY CORALIE , ELODIE , ANNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1989
Commune de résidence
Calvisson
Nom, Prénom(s)
DI GIOIA QUENTIN , JEAN , MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1993
Commune de résidence
Aubais
Nom, Prénom(s)
NASCIMBEN Lucie , Marie , Claudine
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1996
Commune de résidence
Calvisson
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/06/2018
Siret
82520587500024
Code APE
8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice en commun de la profession de masseur-kinésithérapeute
Adresse
10 AV DU MIDI
30111 , CONGENIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/12/2016
Siret
82520587500016
Code APE
8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Activité principale
Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues
Adresse
CHE DU PESQUIER
30111 , CONGENIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/009082
Date d'ajout
07/03/2022
Description
Modification relative aux dirigeants DI GIOIA Quentin Jean Maurice nom d'usage : DI GIOIA Quentin devient gérant à compter du
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/009083
Date d'ajout
07/03/2022
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F22/009082
Date d'ajout
07/03/2022
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : SELARL FABRE PIQUET & ASSOCIES Nouvelle mention : SELARL KINÉS DU MIDI à compter du 01/01/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).