Entreprise : LES MOUETTES - SIREN 825 191 596
Identité
Dénomination
LES MOUETTES
SIREN (siège)
825 191 596
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2017
Détail de la cessation
- Date Mise en sommeil : 01/10/2022
Fermeture de l'établissement - 82519159600014
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2022
Date de fin de la personne morale
23/01/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
24 QUAI RENE GUINE 85100 LES SABLES D'OLONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRADET JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Château d'Olonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2022
Siret
82519159600022
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Nature de l'établissement
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
24 QUAI RENE GUINE
85100 , LES SABLES D'OLONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2017
Siret
82519159600014
Enseigne
LE 16 BIS
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Restaurant, bar(licence III), brasserie, pizzeria et toutes activités annexes s'y rapportant.
Adresse
15 QUAI RENE GUINE
85100 , LES SABLES D'OLONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
20/10/2022
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 01-10-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/04/2017
Description
Acte du 01-03-2017 enregistré à la Roche sur yon le 3.3.2017 dossier 2017 10331 référence 2017A 01040. Délai pour les oppositions 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. adresse du vendeur: 16 quai guiné 85100 Les Sables d'olonne. Oppositions : PHD CONSEIL 7 rue Amédée Gordini Zone Océan'Activités 85180 LE CHATAU D'OLONNE , date d'effet : 01-03-2017 , publié dans : L'Echo de l'Ouest en date du : 10-03-2017 , Précédent propriétaire : Siren 538459819 , Statut : B , Greffe d'immatriculation : La Roche sur Yon , Nom/Dénomination : LA GAETANNE .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).