Entreprise : REDD - SIREN 825 163 249
Identité
(Entreprise radiée le 04/02/2022)
Dénomination
REDD
Sigle
REDD
SIREN (siège)
825 163 249
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2017
Date de fin de la personne morale
23/01/2116
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU MAS ROUGE 34250 PALAVAS-LES-FLOTS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES.LA CROISETTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUILLEROT CORINNE , CAROLE
Nom d'usage
CARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Nom, Prénom(s)
POSTOLLE ANGELE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Palavas les Flots
Nom, Prénom(s)
CARLES THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Montpellier
Dénomination
AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-jean-de-Védas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/02/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/12/2016
Siret
82516324900014
Nom commercial
REDD
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
149 RUE DE L ETANG DE L OR
34130 , MAUGUIO - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE DAUPHIN D'OR APPT 402 CARNON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/02/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/12/2016
Siret
82516324900022
Nom commercial
REDD
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Accompagner et appuyer des initiatives de systèmes alimentaires durables, notamment par la valorisation des produits par des normes volontaires et des signes de qualité (AOC, IGP, agriculture biologique, agriculture à haute valeur environnementale, etc) l'élaboration et la diffusion de normes et de cahiers des charges pour l'alimentation, la mise en place de formes alternatives de mise en marché (marché à la ferme,,agriculture contractuelle, agriculture de proximité, etc) d'études/enquetes auprès des consommateurs et des producteurs, l'information et la formation pour le grand public et les spécialistes, la mise en place des structures institutionnelles et des cadres législatives.
Adresse
3 RUE 3 Rue du Mas Rouge
34250 , Palavas-les-Flots - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Résidence la Croisette
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4948
Date d'ajout
04/02/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/08/2021
Description
Dissolution à compter du 29/06/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/06/2021, liquidateur : CARD né(e) COUILLEROT Corinne, Carole, siège de la liquidation : 3 Rue du Mas Rouge Résidence la Croisette 34250 Palavas-les-Flots, parution de la publicité légale : L'Agglo-rieuse paru le 01/09/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).