Entreprise : AU FOURNIL DE VILLERS - SIREN 825 125 453
Identité
Dénomination
AU FOURNIL DE VILLERS
SIREN (siège)
825 125 453
Date d'immatriculation au RNE
20/02/2017
Début d’activité
03/01/2017
Date de fin de la personne morale
19/02/2116
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2017
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
2 RUE ALBERT MATHIEU 59600 VILLERS-SIRE-NICOLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ CHRISTOPHE , AUGUSTE , GEORGES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Ferriere la Petite
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/2017
Siret
82512545300019
Nom commercial
AU FOURNIL DE VILLERS
Enseigne
AU FOURNIL DE VILLERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Autres Activités
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
2 RUE ALBERT MATHIEU
59600 , VILLERS-SIRE-NICOLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
04/01/2023
Description
DU 17/06/2022 au 30/11/2022, le fonds principal était donné en location-gérance à la SARL Les Secrets du Sucré, RCS VALENCIENNES 529 043 341
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
02/12/2021
Description
DU 03/01/2017 au 01/07/2021, la société a exploité le fonds principal directement
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).