Entreprise : AKI - NRJ - INVEST - SIREN 825 077 696
Identité
Dénomination
AKI - NRJ - INVEST
SIREN (siège)
825 077 696
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2017
Date de fin de la personne morale
23/01/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
600 EUR
Adresse du siège
13 RUE DU DOCTEUR ROUEYLOU 11500 QUILLAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SPERLE LAURENS , CORNELIUS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Céret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/01/2017
Siret
82507769600011
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Investissement financière dans l'énergie renouvelable et production d'énergie renouvelable
Adresse
13 RUE 13 rue du Docteur Roueyloux
11500 , Quillan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2017
Siret
82507769600029
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
LES PRATS DE DEJOUX
11340 , ESPEZEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/06/2018
Siret
82507769600037
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
.Production de l'énergie solaire photovoltaïque
Autres Activités
.Production de l'énergie solaire photovoltaïque
Adresse
CHE DE LA CARAILLE
11330 , LAROQUE-DE-FA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/07/2020
Description
Dissolution à compter du 10/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 10/06/2020, liquidateur : SPERLE Laurens, Cornelius, siège de la liquidation : 35B Rue des Evadés de France 66400 Céret, parution de la publicité légale : Le Petit Journal en date du 09/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2858
Date d'ajout
08/07/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 10/06/2020 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).