Entreprise : ARDECH'EAU - SIREN 824 848 568
Identité
(Entreprise radiée le 30/08/2022)
Dénomination
ARDECH'EAU
SIREN (siège)
824 848 568
Date d'immatriculation au RNE
16/01/2017
Fermeture de l'établissement - 82484856800021
- Date d'effet de la fermeture : 24/06/2022
Fermeture de l'établissement - 82484856800013
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2019
Date de fin de la personne morale
15/01/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
855 CHE DES COMBES 07360 DUNIERE-SUR-EYRIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIDAL LAURENT , MICHEL , FRANCK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
Dunière-sur-Eyrieux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/01/2017
Siret
82484856800013
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
39 RUE JOLIOT CURIE
07250 , LE POUZIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/01/2017
Siret
82484856800021
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes activités liées au bureau d'études en Hydrobiologie et en Phyto-épuration.
Adresse
855 CHE 855 Chemin des Combes
07360 , Dunière-sur-Eyrieux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9969
Date d'ajout
30/08/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 24/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/08/2022
Description
Dissolution à compter du 24/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 24/06/2022, liquidateur : VIDAL Laurent Michel Franck, siège de la liquidation : 855 Chemin des Combes 07360 Dunière-sur-Eyrieux, parution de la publicité légale : Le Dauphiné Libéré paru le 02/09/2022
Numéro d'observation
10341
Date d'ajout
12/08/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 09/08/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).