Entreprise : LES CANEBIERS - SIREN 824 770 598
Identité
(Entreprise radiée le 21/10/2022)
Dénomination
LES CANEBIERS
SIREN (siège)
824 770 598
Date d'immatriculation au RNE
05/01/2017
Fermeture de l'établissement - 82477059800012
- Date d'effet de la fermeture : 12/10/2022
Date de fin de la personne morale
04/01/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Forme juridique
Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
PL PAUL BORDE - HOTEL DE VILLE 13790 ROUSSET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANAL JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Rousset
Nom, Prénom(s)
MAUNIER ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Peynier
Nom, Prénom(s)
MASUT BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Rousset
Nom, Prénom(s)
PARISI CYRIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
DESCHLER JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Rousset
Nom, Prénom(s)
MALLET RAYMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Peynier
Nom, Prénom(s)
BURLE CHRISTIAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Peynier
Dénomination
EXAUDIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/10/2016
Siret
82477059800012
Code APE
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Rechercher, préservation, sauvegarde, valorisation, développement et exploitation des ressources en eau brute
Adresse
PL Place Paul Borde-Hôtel de Ville
13790 , Rousset - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
35638
Date d'ajout
21/10/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/01/2022
Description
Dissolution à compter du 23/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/11/2021, liquidateur : BURLE Christian, siège de la liquidation : Place Paul Borde - Hôtel de Ville 13790 Rousset, parution de la publicité légale : Les Nouvelles Publications paru le 10/12/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).