Entreprise : SLF TRANSPORTS - SIREN 824 641 864
Identité
(Entreprise radiée le 30/06/2022)
Dénomination
SLF TRANSPORTS
SIREN (siège)
824 641 864
Date d'immatriculation au RNE
29/12/2016
Date de fin de la personne morale
28/12/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
29000 EUR
Adresse du siège
70 AV PIERRE PIFFAULT 72100 LE MANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUTET PATRICIA , CLAUDETTE
Nom d'usage
GARNIER
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Sarcé
Nom, Prénom(s)
GARNIER ALEXANDRE , PIERRE , FRANCOIS , SERGE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
Walincourt-Selvigny
Nom, Prénom(s)
BRUNET FREDERIC , NORBERT , CLEMENT
Qualité
Président de SAS, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1985
Commune de résidence
Le Mans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/07/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2017
Siret
82464186400015
Nom commercial
SLF TRANSPORTS
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport, affrêtement
Adresse
70 AV 70 avenue Pierre Piffault
72100 , Le Mans - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8402
Date d'ajout
30/06/2022
Description
Par jugement en date du 28/06/2022, le Tribunal de Commerce du MANS a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif à compter du 28/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8411
Date d'ajout
30/06/2022
Description
Radiation d'office consécutive à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (art. R. 123-129 1° du Code de commerce)
Numéro d'observation
11395
Date d'ajout
23/10/2019
Description
Par jugement en date du 02/07/2019, le Tribunal de Commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire et a mis fin à la période d'observation, et a nommé la SELARL Guillaume LEMERCIER, prise en la personne de Maître Guillaume LEMERCIER comme liquidateur.
Numéro d'observation
6054
Date d'ajout
28/05/2019
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Suivant jugement en date du 28/05/2019, le Tribunal de Commerce du MANS a prononcé le redressement judiciaire, a nommé Mandataire judiciaire la SELARL Guillaume LEMERCIER prise en la personne de Maître Guillaume LEMERCIER - 8, rue des Jacobins - 72000 Le Mans, Administrateur judiciaire la SELARL 2M & Associés prise en la personne de Maître François MERCIER 3, boulevard du Maréchal Foch - 49055 ANGERS CEDEX 02 ayant pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et a fixé au 10/09/2018 la date de la cessation des paiements et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois. Date d'effet : 28/05/2019
Numéro d'observation
10675
Date d'ajout
13/11/2018
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 02/07/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).