Entreprise : SCI LGS - SIREN 824 591 788
Identité
Dénomination
SCI LGS
SIREN (siège)
824 591 788
Date d'immatriculation au RNE
28/12/2016
Début d’activité
01/07/2018
Date de fin de la personne morale
27/12/2115
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, l'administration, la gestion par location de tous biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
LE GASQUAIS 61140 JUVIGNY VAL D'ANDAINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABAUME SANDRINE
Nom d'usage
LEFEBVRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
La Baroche sous Lucé
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE GERARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
La Baroche sous Lucé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2018
Siret
82459178800024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, l'administration, la gestion par location de tous biens immobiliers.
Autres Activités
L'acquisition, l'administration, la gestion par location de tous biens immobiliers.
Adresse
LE GASQUAIS
61140 , JUVIGNY VAL D'ANDAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2017
Siret
82459178800016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
MONT MORIN
53250 , MADRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5385
Date d'ajout
11/08/2018
Description
Radiation du RCS le 11/08/2018 avec effet au 01/07/2018 Cessation d'activité dans le ressort du Tribunal de Commerce de LAVAL (53) à compter du 01/07/2018 Notification inter-greffe reçue du GTC d'ALENCON (1) en date du 01/08/2018 Transfert du siège social et de l'établissement principal sis Le Gasquais 61330 la Baroche-sous-Lucé (rcs Alençon)
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).