Entreprise : TAAG HOLDING - SIREN 824 587 224
Identité
Dénomination
TAAG HOLDING
SIREN (siège)
824 587 224
Date d'immatriculation au RNE
10/07/2017
Début d’activité
16/12/2016
Date de fin de la personne morale
09/07/2115
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la détention, la gestion de participations en France ou à l'étranger.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
5001000 EUR
Adresse du siège
30 B RUE DU BAILLY 93210 SAINT-DENIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TAIEB GABRIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1987
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/12/2016
Siret
82458722400034
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
l'acquisition, la détention, la gestion de participations en France ou à l'étranger.
Autres Activités
l'acquisition, la détention, la gestion de participations en France ou à l'étranger.
Adresse
30 B RUE DU BAILLY
93210 , SAINT-DENIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/12/2016
Siret
82458722400018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
134 RUE PAUL BELLAMY
44000 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/06/2017
Siret
82458722400026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
38 RUE DE LA HAIE COQ
93300 , AUBERVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
11/07/2017
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL A AUBERVILLIERS (93300) 38 RUE DE HAIE COQ RCS 824 587 224 RCS BOBIGNY LE 20-06-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/07/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).