Entreprise : L21 - SIREN 824 582 084
Identité
(Entreprise radiée le 07/12/2021)
Dénomination
L21
SIREN (siège)
824 582 084
Date d'immatriculation au RNE
27/12/2016
Fermeture de l'établissement - 82458208400011
- Date d'effet de la fermeture : 07/12/2021
Date de fin de la personne morale
26/12/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
12000 EUR
Adresse du siège
6 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MASSIE CHRISTOPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/12/2016
Siret
82458208400011
Code APE
5912Z - Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
les activités de restauration et de numérisation pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ; toutes les activités techniques liées à l'image, au son et aux données numériques ; la mise en oeuvre de solutions techniques et de toutes autres activités nécessaires permettant la diffusion et l'exploitation de ces programmes ; les services et missions de commercialisation permettant leur valorisation.
Adresse
6 RUE 6 Rue Paul-Vaillant Couturier
92300 , Levallois-Perret - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
122547
Date d'ajout
07/12/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 07/12/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 07/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
122547
Date d'ajout
07/12/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
39503
Date d'ajout
05/07/2019
Description
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 05/07/2019 nommant SELARL Ajrs Mission Conduite Par Me Thibaut Martinat 3 Avenue DE MADRID 92200 Neuilly-sur-Seine administrateur judiciaire à la place de l'administrateur judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
32891
Date d'ajout
04/06/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 04/06/2019 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2019J00204 désigne liquidateur Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 183 Avenue AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92024 Nanterre Cedex
Numéro d'observation
30173
Date d'ajout
15/05/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 15/05/2019 arrête le plan de cession au profit de : SAS SYLICONE RGB 15 rue Benjamin Raspail 92240 MALAKOFF RCS NANTERRE 400 372 462
Numéro d'observation
13727
Date d'ajout
12/03/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 12/03/2019 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019J00204 , date de cessation des paiements le 01/11/2018 désigne Administrateur SELARL Ajrs Mission Conduite Par Me Francisque Gay 3 Avenue DE MADRID 92200 Neuilly-sur-Seine avec pour mission : assistance , Mandataire judiciaire Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 183 Avenue AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92024 Nanterre Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 12/09/2019 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
85464
Date d'ajout
21/02/2017
Description
complément de l'origine du fonds : achat également du fonds de la societe mikros imagesa (rcs nanterre 407 75 4613) à compter du : 31-12-2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).