Entreprise : MEYERSON CAPITAL - SIREN 824 579 049
Identité
Dénomination
MEYERSON CAPITAL
SIREN (siège)
824 579 049
Date d'immatriculation au RNE
26/12/2016
Début d’activité
01/01/2023
Date de fin de la personne morale
25/12/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prises de participations dans toutes sociétés. Propriété, jouissance gestion de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières françaises ou étrangères. Accomplissement de toutes prestations de services, conseils, études, de quelque nature que ce soit, au profit de ses filiales ou de toutes personnes physiques ou morales.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
32600 EUR
Adresse du siège
10 CITE PARADIS 75010 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Benichou PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2023
Siret
82457904900035
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
10 CITE PARADIS
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/11/2016
Siret
82457904900027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prises de participations dans toutes sociétés. Propriété, jouissance gestion de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières françaises ou étrangères. Accomplissement de toutes prestations de services, conseils, études, de quelque nature que ce soit, au profit de ses filiales ou de toutes personnes physiques ou morales.
Adresse
41 RUE DES VINAIGRIERS
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/11/2016
Siret
82457904900019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
30 AV MARCEAU
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2016B2908725
Date d'ajout
20/08/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 20/08/2024 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 20/08/2024, soit jusqu'au 20/02/2025
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B2908723
Date d'ajout
20/02/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 20/02/2024 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202400703 date de cessation des paiements le 01/02/2024, et a désigné juge commissaire : M. Antoine Guinet, administrateur : SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une période d'observation expirant le 20/08/2024, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).