Entreprise : 1996 - 2016 - SIREN 824 539 712
Identité
(Entreprise radiée le 29/07/2019)
Dénomination
1996 - 2016
SIREN (siège)
824 539 712
Date d'immatriculation au RNE
22/12/2016
Fermeture de l'établissement - 82453971200011
- Date d'effet de la fermeture : 27/05/2019
Date de fin de la personne morale
21/12/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1 EUR
Adresse du siège
6 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Didier MAXIME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Paris
Dénomination
INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/12/2016
Siret
82453971200011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participations dans toutes sociétés et entreprises, françaises ou étrangères, civiles ou commerciales par tous moyens, en pleine propriété, en nue-propriété ou usufruit. L'animation et la gestion opérationnelle de ces participations et la perception de tous revenus y attachés. Le conseil et l'assistance en stratégie, finance, développement, marketing, communication, et technologie. L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de titres de sociétés de toute nature, qu' il s' agisse de titres de participation ou de titres de placement.
Adresse
6 PL 6 place de la Madeleine
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2016B2871515
Date d'ajout
29/07/2019
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B2871511
Date d'ajout
05/07/2019
Description
Associé unique : 1996 SAS, 537 925 794 RCS Paris
Numéro d'observation
2016B2871510
Date d'ajout
05/07/2019
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 27-05-2019
Numéro d'observation
2016B287157
Date d'ajout
16/10/2017
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).