Entreprise : TV SUD TOULOUSE - SIREN 824 513 592
Identité
Dénomination
TV SUD TOULOUSE
SIREN (siège)
824 513 592
Date d'immatriculation au RNE
21/12/2016
Début d’activité
19/12/2016
Date de fin de la personne morale
20/12/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La création, l'exploitation et la gestion de toutes activités de chaîne de télévision thématique à vocation essentiellement locale ou régionale
Code APE
6020B - Édition de chaînes thématiques
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
14 ALL DU PIOT 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC POLE ACTIF
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALAINE MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
MUSSET CHRISTOPHE , LUCIEN , JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Lansargues
Dénomination
IFEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Montpellier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/12/2016
Siret
82451359200017
Nom commercial
TV SUD TOULOUSE
Code APE
6020B - Édition de chaînes thématiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La création, l'exploitation et la gestion de toutes activités de chaîne de télévision thématique à vocation essentiellement locale ou régionale
Adresse
14 ALL DU PIOT
30660 , GALLARGUES-LE-MONTUEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC POLE ACTIF
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/014207
Date d'ajout
12/04/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 12/04/2021 prononçant la conversion en liquidation judiciaire, désignant en qualité de Liquidateur judiciaire la SELARL BRMJ en la personne de Maître ROUSSEL Bernard demeurant 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/014204
Date d'ajout
12/04/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 12/04/2021 arrêtant le plan par cession au profit de GROUPE LA DEPECHE DU MIDI.
Numéro d'observation
F21/004959
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 03/02/2021 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. Administrateur judiciaire : Maître FABRE Olivier 7 rue de l'École de Médecine 34000 Montpellier mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/09/2019
Numéro d'observation
F20/034335
Date d'ajout
28/12/2020
Description
Modification relative aux dirigeants TORRES Sabine nom d'usage : TORRES Sabine n'est plus président MUSSET Christophe Lucien Jean nom d'usage : MUSSET Christophe devient président à compter du 18/11/2020
Numéro d'observation
F19/000698
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 28/06/2018.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).