Entreprise : BST HOLDING - SIREN 824 373 104
Identité
Dénomination
BST HOLDING
SIREN (siège)
824 373 104
Date d'immatriculation au RNE
15/12/2016
Début d’activité
01/12/2016
Date de fin de la personne morale
14/12/2115
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la vente, la gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, en règle générale, toutes activités entrant dans le cadre d'une société holding.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
239040 EUR
Adresse du siège
32 AV THIERRY 92410 VILLE-D'AVRAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIBAUD EDOUARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1989
Commune de résidence
Ville d'Avray
Nom, Prénom(s)
YAMDJEU EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Villiers-sur-Marne
Dénomination
AQUILAE CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Plaisir
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2016
Siret
82437310400028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la vente, la gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, en règle générale, toutes activités entrant dans le cadre d'une société holding.
Adresse
32 AV THIERRY
92410 , VILLE-D'AVRAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2016
Siret
82437310400010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
84 RUE CLAUDE BERNARD
75005 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/08/2020
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 20/05/2020 Dénomination de l'associé unique : CCVP RCS Créteil 851 339 952 Journal d'annonces légales : Les Petites Affiches en date du 09/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B280834
Date d'ajout
06/04/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 18B03007
Numéro d'observation
55715
Date d'ajout
23/03/2018
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
55714
Date d'ajout
23/03/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).