Entreprise : ASA - SIREN 824 323 794
Identité
Dénomination
ASA
Sigle
ASA
SIREN (siège)
824 323 794
Date d'immatriculation au RNE
16/12/2016
Début d’activité
28/04/2018
Date de fin de la personne morale
15/12/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Gardiennage surveillance sûreté aeroportuaire protection de tous biens.
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
POTERIE 97229 LES TROIS-ILETS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLAGE DE LA POTERIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HEULLY JENNIFER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1986
Commune de résidence
Les Trois-Ilets
Nom, Prénom(s)
CARBONI CHARLES-HENRI
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Fort-de-France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/04/2018
Siret
82432379400019
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Gardiennage surveillance. Intervention de patrouille, intervention sur alarme. Télésurveillance protection de tous types de locaux.
Autres Activités
Gardiennage surveillance. Intervention de patrouille, intervention sur alarme. Télésurveillance protection de tous types de locaux.
Adresse
POTERIE
97229 , LES TROIS-ILETS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLAGE DE LA POTERIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
13/05/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de FORT-DE-FRANCE, ayant prononcé, en date du 07/05/2024, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 02/02/2024, et a désigné liquidateur la SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de Me Yohann YANG TING 6 Rue des Arums - Anse Mitan - 97229 Les Trois-Îlets, administrateur judiciaire SELARL BCM 4 Boulevard de Verdun 97200 Fort-de-France. Avec poursuite d'activité jusqu'au 31/05/2024.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
06/04/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 06/04/2023 arrêtant le plan de redressement. Durée du plan 10 . Commissaire à l'exécution du plan la SELARL BCM prise en la personne de Me Charles-Henri CARBONI lotissement Hardy Dessources pointe des sables 97200 Fort de France.
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
28/06/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 28/06/2022 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
26/01/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 25/01/2022 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
20/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 20/08/2021, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d'Administrateur Judiciaire, la SELARL BCM prise en la personne de Me Charles-Henri CARBONI lotissement Hardy Dessources pointe des sables 97200 Fort de France,, avec pour mission : d'assister, en qualité de Mandataire Judiciaire : la SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de Me Yohann YANG TING 6 Rue des Aromes 97229 Les Trois-Îlets,, date de cessation des paiements le 20/02/2020.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).